Anni Brorsen Hjortlund
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | Haveskov Gården Klaus Hjortlund (Ejer) |
Største overskud: | 668' DKK FERRITSLEV BRUGSFORENING (Nu: Ferritslev Brugsforening A.m.b.a) (2021) |
Største underskud: | -1.796' DKK FERRITSLEV BRUGSFORENING (Nu: Ferritslev Brugsforening A.m.b.a) (2022) |
Største egenkapital: | 7.958' DKK FERRITSLEV BRUGSFORENING (Nu: Ferritslev Brugsforening A.m.b.a) (2015) |
Største gæld: | 8.787' DKK FERRITSLEV BRUGSFORENING (Nu: Ferritslev Brugsforening A.m.b.a) (2017) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos FERRITSLEV BRUGSFORENING (Nu: Ferritslev Brugsforening A.m.b.a) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Haveskov Gården Klaus Hjortlund (27 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 hos Haveskov Gården Klaus Hjortlund (tidligere HAVESKOV GÅRDEN ANNI HJORTLUND SVENDSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Anni Brorsen Hjortlund og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Anni nu besiddet i 27 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden fremstillingsvirksomhed i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Haveskov Gården Klaus Hjortlund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
FERRITSLEV BRUGSFORENING (Nu: Ferritslev Brugsforening A.m.b.a)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.11.2017
Registreringsdato: 12.11.2017 -
FERRITSLEV BRUGSFORENING (Nu: Ferritslev Brugsforening A.m.b.a)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2010
Registreringsdato: 09.04.2010 -
HAVESKOV GÅRDEN ANNI HJORTLUND SVENDSEN (Nu: Haveskov Gården Klaus Hjortlund) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.1997
Registreringsdato: 01.09.1997
Blå bog (fortsat)
Anni har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.04.2010 - 12.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab