Tom Erik Jensen
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1981 - 31. dec. 2002 |
Karrieren startede hos: | FIRMA T E J V/TOM ERIK JENSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af FIRMA T E J V/TOM ERIK JENSEN (43 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1981 ved FIRMA T E J V/TOM ERIK JENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Tom Erik Jensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Tom nu besiddet i 43 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden fremstillingsvirksomhed i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FIRMA T E J V/TOM ERIK JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
PETO IMPORT V/PER SCHOU (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2002
Registreringsdato: 31.12.2002 -
PETO IMPORT V/PER SCHOU (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.08.1999
Registreringsdato: 16.08.1999 -
FIRMA T E J V/TOM ERIK JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1981
Registreringsdato: 01.04.1981
Blå bog (fortsat)
Tom har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.08.1999 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager