Johannes Thomassen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 1984 (39 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EUROPA TRADE & FINANCE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 202' DKK BJERRINGBRO EGNENS UDDANNELSESCENTER A/S (Nu: Base Business Bjerringbro A/S) (2017) |
Største underskud: | -299' DKK BJERRINGBRO EGNENS UDDANNELSESCENTER A/S (Nu: Base Business Bjerringbro A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 10.138' DKK BJERRINGBRO EGNENS UDDANNELSESCENTER A/S (Nu: Base Business Bjerringbro A/S) (2019) |
Største gæld: | 7.482' DKK BJERRINGBRO EGNENS UDDANNELSESCENTER A/S (Nu: Base Business Bjerringbro A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BJERRINGBRO EGNENS UDDANNELSESCENTER A/S (Nu: Base Business Bjerringbro A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MITRA/ANETTE HASLØV OG JOHS THOMASSEN (28 år 11 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1984 ved EUROPA TRADE & FINANCE ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Johannes Thomassen i 3 år 6 måneder, før stoppet den 14. juli 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. august 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mitra - 03.10.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Mitra - 03.10.2020 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.10.2020
Registreringsdato: 03.10.2020 -
MITRA/ANETTE HASLØV OG JOHS THOMASSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.10.2020
Registreringsdato: 02.10.2020 -
BJERRINGBRO EGNENS UDDANNELSESCENTER A/S (Nu: Base Business Bjerringbro A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2020
Registreringsdato: 22.04.2020
Blå bog (fortsat)
Johannes har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.1991 - 02.10.2020
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
19.02.1998 - 22.04.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.12.1984 - 14.07.1988
Ejerandel: Intet ejerskab