Elisabeth Scheibler
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1981 (43 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELISABETH SCHEIBLER (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af ELISABETH SCHEIBLER (43 år 3 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1981 hos ELISABETH SCHEIBLER med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Elisabeth Scheibler og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Elisabeth nu bestreddet i 43 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen oversættelse og tolkning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ELISABETH SCHEIBLER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
INTERIMNORD ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.11.2010
Registreringsdato: 05.11.2010 -
INTERIMNORD ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.03.2008
Registreringsdato: 18.03.2008 -
ELISABETH SCHEIBLER (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.1981
Registreringsdato: 01.06.1981
Blå bog (fortsat)
Elisabeth har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
18.03.2008 - 05.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab