Camilla Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 13. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Estrada I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af CRasmussen Rengøring (4 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2008 i Estrada I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Lizette Nielsen at Camilla Rasmussen stiftede Estrada I/S den dag i marts 2008. Hvervet som Ejer og Stifter havde Camilla i , inden stoppet d. 13. marts 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor skotøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. marts 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CRasmussen Rengøring
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
CRasmussen Rengøring (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2020
Registreringsdato: 01.05.2020 -
ESTRADA HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.03.2011
Registreringsdato: 10.03.2011 -
ESTRADA ApS (Nu: ESTRADA SKO OG LIVSSTIL ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.03.2011
Registreringsdato: 10.03.2011
Blå bog (fortsat)
Camilla har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
31.03.2008 - 10.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.03.2008 - 10.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
13.03.2008 - 13.03.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager