Jens Fredborg
Bredesvinget 23, 2830 Virum, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANPIPE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af INGENIØRFIRMA V/JENS FREDBORG (27 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1996 ved DANPIPE A/S (tidligere UNI-LINER A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Fredborg i 1 år 7 måneder, før stoppet den 5. september 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. maj 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INGENIØRFIRMA V/JENS FREDBORG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
UNI-LINER A/S (Nu: DANPIPE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.1997
Registreringsdato: 05.09.1997 -
INGENIØRFIRMA V/JENS FREDBORG (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.1996
Registreringsdato: 01.12.1996 -
UNI-LINER A/S (Nu: DANPIPE A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.1996
Registreringsdato: 10.01.1996
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.01.1996 - 05.09.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?