Henrik Jensen
Erhvervsaktiv: | 10. sep. 1983 - 31. jul. 2013 |
Karrieren startede hos: | H.J. Hvidevare Service v/Henrik Jensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af H.J. Hvidevare Service v/Henrik Jensen (41 år) |
Det hele begyndte den dag i 1983 ved H.J. Hvidevare Service v/Henrik Jensen (tidligere VOGNMAND HENRIK JENSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Henrik Jensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Henrik nu besiddet i 41 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen detailhandel med elektriske husholdningsapparater.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H.J. Hvidevare Service v/Henrik Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
DCT Dreams Come True I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2013
Registreringsdato: 31.07.2013 -
DCT Dreams Come True I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2011
Registreringsdato: 01.07.2011 -
VOGNMAND HENRIK JENSEN (Nu: H.J. Hvidevare Service v/Henrik Jensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.09.1983
Registreringsdato: 10.09.1983
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.09.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2011 - 31.07.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager