Pia Charlotte Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 1992 (31 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOT MEMORY MUSIC COPENHAGRN V/CURT HANSEN,PIA HANSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOT MEMORY MUSIC COPENHAGRN V/CURT HANSEN,PIA HANSEN (9 år 6 måneder) |
Det begyndte den dag i 1992 ved HOT MEMORY MUSIC COPENHAGRN V/CURT HANSEN,PIA HANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Curt Carlis Hansen at Pia Charlotte Hansen stiftede HOT MEMORY MUSIC COPENHAGRN V/CURT HANSEN,PIA HANSEN den dag i december 1992. Rollen som Ejer og Stifter havde Pia i 9 år 6 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2002.
Repræsentant (1)
-
G/F Sirius Alle
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.06.2023
Tidslinje (5)
-
G/F Sirius Alle
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
HOT MEMORY MUSIC COPENHAGRN V/CURT HANSEN,PIA HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2002
Registreringsdato: 30.06.2002 -
PIA CHARLOTTE HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.05.2001
Registreringsdato: 02.05.2001
Blå bog (fortsat)
Pia har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
14.12.1992 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.1999 - 02.05.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager