Henry Toft
Erhvervsaktiv siden: | 20. jul. 1983 (41 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HALKJÆR TOFT I/S (Ejer) |
Største overskud: | 457' DKK SDR. NISSUM BRUGSFORENING (2021) |
Største underskud: | -589' DKK SDR. NISSUM BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 3.804' DKK SDR. NISSUM BRUGSFORENING (2021) |
Største gæld: | 5.906' DKK SDR. NISSUM BRUGSFORENING (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos SDR. NISSUM BRUGSFORENING (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sdr. Nissum Fjernvarme I/S Henry Toft/Britha Pilgaard Toft (24 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1983 hos HALKJÆR TOFT I/S som Ejer. Henry Toft købte en andel af virksomheden den 20. juli 1983 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Henry af: Arne Halkjær Toft. Titlen som Ejer havde Henry i 17 år 2 måneder, inden stoppet den 30. september 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor malkekvæghold. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Sdr. Nissum Fjernvarme I/S Henry Toft/Britha Pilgaard Toft
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Henry Toft
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
SHN Energi
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.05.2024
Ejendomme (19)
Tidslinje (7)
-
SHN Energi
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024 -
SDR. NISSUM BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2001
Registreringsdato: 26.03.2001 -
Henry Toft (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2000
Registreringsdato: 01.10.2000
Blå bog (fortsat)
Henry har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
13.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.12.1995 - 26.03.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
20.07.1983 - 30.09.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Henry' netværk er Britha Pilgaard Toft.