Bettina Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 22. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | OCTOPUZ Multimedie v/Rune Skeel-Gjørling / Mette Raskog Bettina Vestergaard (Ejer) |
Største overskud: | 130' DKK BAVNHØJGAARD ApS (2018) |
Største underskud: | -107' DKK BAVNHØJGAARD ApS (2019) |
Største egenkapital: | 1' DKK Sibbesoft IVS (2020) |
Største gæld: | 571' DKK BAVNHØJGAARD ApS (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BAVNHØJGAARD ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af BAVNHØJGAARD ApS (7 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2003 ved OCTOPUZ Multimedie v/Rune Skeel-Gjørling / Mette Raskog Bettina Vestergaard (tidligere OCTOPUZ v/Rune Skeel-Gjørling / Mette Raskog Bettina Vestergaard) med titlen som Ejer. Bettina Vestergaard købte en part af virksomheden d. 22. august 2003 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Bettina af: Rune Skeel-Gjørling og Mette Mathilde Skeel-Gjørling. Rollen som Ejer bestred Bettina i 4 måneder, før stoppet den 31. december 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BAVNHØJGAARD ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
BAVNHØJGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2019
Repræsentant (1)
-
Jökull
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.05.2023
Tidslinje (15)
-
Jökull
Tilknyttet som repræsentantDato: 16.05.2023
Registreringsdato: 16.05.2023 -
Sibbesoft IVS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
BAVNHØJGAARD ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019
Blå bog (fortsat)
Bettina har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
16.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.03.2017 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.03.2019 - 01.12.2021
Ejerandel: 25% -
Ejer
01.04.2015 - 28.02.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.02.2007 - 18.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor BAVNHØJGAARD ApS kunne offentliggøre et overskud på 130' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor BAVNHØJGAARD ApS kunne offentliggøre et underskud på 107' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bettina' netværk er Michael Carstensen.