Martin Grønbek
Erhvervsaktiv: | 22. dec. 1989 - 1. jan. 2002 |
Karrieren startede hos: | Birkerød Farve og Tapet v/Martin Grønbek (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Birkerød Farve og Tapet v/Martin Grønbek (34 år 9 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1989 i Birkerød Farve og Tapet v/Martin Grønbek (tidligere PROFA FARUM V/MARTIN GRØNBÆK) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Martin Grønbek og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Martin nu besiddet i 34 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen farve- og tapetforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Birkerød Farve og Tapet v/Martin Grønbek
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
FARVEBASEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2010
Registreringsdato: 01.07.2010 -
FARVEBASEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2007
Registreringsdato: 29.11.2007 -
PROFA A.M.B.A. (Nu: FARVEBASEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2007
Registreringsdato: 28.11.2007
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
22.12.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2000 - 30.04.2000
Bestyrelsesmedlem
30.04.2000 - 28.11.2007
Bestyrelsesmedlem
29.11.2007 - 01.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2006 - 27.09.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.1996 - 30.09.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.1998 - 01.01.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 6 måneder fra 2000 til 2007 hos FARVEBASEN A/S.