Kjeld Rahbek Moustgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1975 (49 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJELD MOUSTGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 1.412' DKK ENERGISELSKABET FILSKOV A/S (2013-14) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 901' DKK ENERGISELSKABET FILSKOV A/S (2013-14) |
Største gæld: | 171' DKK ENERGISELSKABET FILSKOV A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af KJELD MOUSTGAARD (32 år 5 måneder) |
Det begyndte for længe siden i KJELD MOUSTGAARD i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kjeld Rahbek Moustgaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kjeld i 32 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2007.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
ENERGISELSKABET FILSKOV A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2014
Registreringsdato: 11.06.2014 -
ENERGISELSKABET FILSKOV A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2013
Registreringsdato: 30.11.2013 -
ENERGISELSKABET FILSKOV A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013
Blå bog (fortsat)
Kjeld har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2010 - 01.07.2013
Bestyrelsesmedlem
30.11.2013 - 11.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1975 - 30.06.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kjeld Rahbek Moustgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i ENERGISELSKABET FILSKOV A/S der præsenterede et overskud på 1.412' DKK.
Kjeld har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 7 måneder fra 2010 til 2013 hos ENERGISELSKABET FILSKOV A/S.
En af de forbindelser som går igen i Kjeld' netværk er Niels Winther.