Nis Nissen
Erhvervsaktiv siden: | 8. nov. 1996 (27 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 1. JULI 2009 (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af AKTIESELSKABET AF 1. JULI 2009 (5 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1996 ved AKTIESELSKABET AF 1. JULI 2009 (tidligere VICH 4694 ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Nis Nissen i 5 år 1 måned, før fratrædelsen den 13. december 2001.
Dengang var virksomhedens branche indenfor indretningsarkitekter og rumdesign. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. juni 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nis Nissen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Nis Nissen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.03.2023
Registreringsdato: 09.03.2023 -
En TO I/S DESIGN (Nu: En TO I/S DESIGN v/Nis Nissen & Ejvind Langkilde) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2005
Registreringsdato: 30.09.2005 -
En TO I/S DESIGN (Nu: En TO I/S DESIGN v/Nis Nissen & Ejvind Langkilde) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.01.2004
Registreringsdato: 07.01.2004
Blå bog (fortsat)
Nis har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
09.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
07.01.2004 - 30.09.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
08.11.1996 - 13.12.2001
Bestyrelsesmedlem
13.12.2001 - 20.11.2002
Ejerandel: Intet ejerskab