Kasper Thunø
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRUGAARD FINANS (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FONDEN AF 1. JUNI 1973 (1 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1998 ved FRUGAARD FINANS i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Alexis Beck Frugaard at Kasper Thunø stiftede FRUGAARD FINANS den dag i oktober 1998. Rollen som Ejer og Stifter havde Kasper i 11 måneder, før fratrædelsen den 30. september 1999.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thunø Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Thunø Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.02.2023
Registreringsdato: 25.02.2023 -
FRUGAARD FINANS (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.1999
Registreringsdato: 30.09.1999 -
FRUGAARD FINANS (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.1998
Registreringsdato: 01.10.1998
Blå bog (fortsat)
Kasper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
25.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.12.2022 - 22.08.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.1998 - 30.09.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager