Karl Erik Paulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hodde Kro I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.269' DKK HODDE KRO A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.529' DKK HODDE KRO A/S (2023) |
Største gæld: | 4.079' DKK HODDE KRO A/S (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos HODDE KRO A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hodde Kro I/S (7 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1997 hos Hodde Kro I/S (tidligere Hodde Kro I/S v/Vinni Schmidt og Karl Erik Paulsen) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Vinni Schmidt at Karl Erik Paulsen stiftede Hodde Kro I/S den dag i januar 1997. Titlen som Ejer og Stifter bestred Karl i 7 år 4 måneder, før stoppet d. 31. maj 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. maj 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PAULSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
PAULSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
HJEDDING HOLDING A/S (Nu: HOTEL HJEDDING 2011 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2009
Registreringsdato: 30.01.2009 -
HODDE KRO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2008
Registreringsdato: 30.12.2008
Blå bog (fortsat)
Karl har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
22.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.10.2002 - 30.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2004 - 30.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1997 - 31.05.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager