Frankie Jimmy Thorsø Thomsen
Karrieren startede hos: | VBT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.260' DKK CARL W. JENSEN AKTIESELSKAB (Nu: VBT A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -19.804' DKK CARL W. JENSEN AKTIESELSKAB (Nu: VBT A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 46.356' DKK CARL W. JENSEN AKTIESELSKAB (Nu: VBT A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 39.298' DKK CARL W. JENSEN AKTIESELSKAB (Nu: VBT A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos CARL W. JENSEN AKTIESELSKAB (Nu: VBT A/S) (2022-23) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for nu flere år siden ved VBT A/S (tidligere CARL W. JENSEN AKTIESELSKAB) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Frankie Jimmy Thorsø Thomsen i 30 år 6 måneder, før fratrædelsen den 12. marts 1998.
I dag opererer virksomheden indenfor turistkørsel og anden landpassagertransport. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 19.087' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Easy-Climb Maskinservice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Easy-Climb Maskinservice (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2014
Registreringsdato: 01.12.2014 -
EASY-CLIMB ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.03.2000
Registreringsdato: 20.03.2000 -
EASY-CLIMB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.02.1999
Registreringsdato: 10.02.1999
Blå bog (fortsat)
Frankie har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.02.1999 - 20.03.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.08.1967 - 12.03.1998
Ejerandel: Intet ejerskab