Hanne Bergh Linnet
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KIROPRAKTISK KLINIK THISTED ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af KIROPRAKTISK KLINIK (34 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1982 hos KIROPRAKTISK KLINIK THISTED ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Hanne Bergh Linnet i 7 år 8 måneder, inden stoppet den 18. september 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 1990.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KIROPRAKTISK KLINIK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Kiropraktisk Klinik Hanne Linnet
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (4)
-
Kiropraktisk Klinik Hanne Linnet (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.05.2021
Registreringsdato: 28.05.2021 -
KIROPRAKTISK KLINIK THISTED ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.09.1990
Registreringsdato: 18.09.1990 -
KIROPRAKTISK KLINIK (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1990
Registreringsdato: 01.01.1990
Blå bog (fortsat)
Hanne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
22.12.1982 - 18.09.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Per Hasager Kirk.