Lise Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1977 (46 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | L.A. INVEST ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRYK PÅ TØJ - Til Ethvert Formål I/S v/Jens A Christiansen og Lise Andersen (28 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede for nu mange år siden hos L.A. INVEST ApS (tidligere ALLERØDPOSTEN HOLDING ApS) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Lise Andersen i 12 år 8 måneder, før stoppet d. 11. september 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. marts 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TRYK PÅ TØJ - Til Ethvert Formål I/S v/Jens A Christiansen og Lise Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
TRYK PÅ TØJ - TIL ERHVERT FORMÅL V/JENS A CHRISTIANSEN OG LISE ANDERSEN (Nu: TRYK PÅ TØJ - Til Ethvert Formål I/S v/Jens A Christiansen og Lise Andersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.09.1996
Registreringsdato: 20.09.1996 -
ALLERØDPOSTEN HOLDING ApS (Nu: L.A. INVEST ApS) (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.1991
Registreringsdato: 22.03.1991 -
ALLERØDPOSTEN HOLDING ApS (Nu: L.A. INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.09.1990
Registreringsdato: 11.09.1990
Blå bog (fortsat)
Lise har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.09.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.12.1977 - 22.03.1991
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.1983 - 22.04.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lise' netværk er Jens-Arne Christiansen.