Christian Brogaard Svankjær
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SVANEBRO LYS V/PETER OG CHRISTIAN B SVANKJÆR (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Solcentret v/ Annette, Else, Monica,Peter og Christian Svankjær (14 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1999 ved SVANEBRO LYS V/PETER OG CHRISTIAN B SVANKJÆR som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Peter Brogaard Bach Svankjær at Christian Brogaard Svankjær stiftede SVANEBRO LYS V/PETER OG CHRISTIAN B SVANKJÆR den dag i marts 1999. Rollen som Ejer og Stifter havde Christian i 6 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen stearinlysfabrikker. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CSV-Furn
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (5)
Tidslinje (5)
-
Solcentret v/ Annette, Else, Monica,Peter og Christian Svankjær (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
CSV-Furn (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.09.2012
Registreringsdato: 08.09.2012 -
SVANEBRO LYS V/PETER OG CHRISTIAN B SVANKJÆR (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2005
Registreringsdato: 31.12.2005
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
29.03.2003 - 30.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.1999 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager