Hans Christian Ravn
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET I AF 2/1 1995 (Direktør) |
Karrieren som leder startede for alvor for nu meget længe siden i AKTIESELSKABET I AF 2/1 1995 (tidligere A/S GØRKLINT MØLLES DAMBRUG) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Hans Christian Ravn i 22 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 4. april 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. september 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hulkær Fiskeri
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (10)
Tidslinje (7)
-
GØRKLINTGÅRD I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2000
Registreringsdato: 30.06.2000 -
A/S GØRKLINT MØLLES DAMBRUG (Nu: AKTIESELSKABET I AF 2/1 1995)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.1998
Registreringsdato: 25.02.1998 -
A/S GØRKLINT MØLLES DAMBRUG (Nu: AKTIESELSKABET I AF 2/1 1995)
Fratrådt som direktørDato: 04.04.1995
Registreringsdato: 04.04.1995
Blå bog (fortsat)
Hans har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.1979 - 30.06.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.06.1972 - 25.02.1998
Ejerandel: Intet ejerskab