Niels Peter Faurby
Erhvervsaktiv siden: | 24. mar. 1976 (48 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Niels Peter Faurby (Ejer) |
Største overskud: | 1.219' DKK FAURBY HOLDING ApS (2014-15) |
Største underskud: | -1.667' DKK FAURBY EJENDOMME ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 10.435' DKK FAURBY HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 5.334' DKK FAURBY EJENDOMME ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FAURBY EJENDOMME ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Niels Peter Faurby (47 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for flere år siden ved Niels Peter Faurby (tidligere FAURBY YACHTS V/ N P FAURBY) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Peter Faurby der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Niels i 47 år 9 måneder, før stoppet den 31. december 2023.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FAURBY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FAURBY EJENDOMME ApS
Via FAURBY HOLDING ApS -
SKÆRBÆK VINTEROPBEVARING OG BÅDSERVICE ApS
Via FAURBY HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
FAURBY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.1997 -
FAURBY EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2002 -
SKÆRBÆK VINTEROPBEVARING OG BÅDSERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2011
Tidslinje (12)
-
FAURBY YACHTS V/ N P FAURBY (Nu: Niels Peter Faurby) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
FAURBY MARINE ApS (Nu: SKÆRBÆK VINTEROPBEVARING OG BÅDSERVICE ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 18.08.2011
Registreringsdato: 18.08.2011 -
FAURBY YACHTS A/S (Nu: BÅDSELSKABET AF 1. FEBRUAR 2009 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2009
Registreringsdato: 12.03.2009
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.09.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.03.1976 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.12.1990 - 12.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Peter Faurby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FAURBY HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 10.435' DKK. Igennem holdingselskabet FAURBY HOLDING ApS har Niels derfor også ejerandele i FAURBY EJENDOMME ApS (100%) og SKÆRBÆK VINTEROPBEVARING OG BÅDSERVICE ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Niels Peter Faurby, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor FAURBY HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.219' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor FAURBY EJENDOMME ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.667' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 636' DKK (FAURBY HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 10.435' DKK (FAURBY HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 379' DKK (FAURBY EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Bjarne Lauterbach Jensen.