Annette Overgaard Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1995 (29 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANETTE ANDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 21' DKK ELKAR INVEST ApS (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 116' DKK ELKAR INVEST ApS (2017) |
Største gæld: | 8' DKK ELKAR INVEST ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af ANETTE ANDERSEN (29 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1995 hos ANETTE ANDERSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Annette Overgaard Andersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Annette nu bestreddet i 29 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANETTE ANDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
ELKAR INVEST ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.01.2019
Registreringsdato: 03.01.2019 -
ELKAR INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.01.2019
Registreringsdato: 03.01.2019 -
ELKAR INVEST ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.07.2005
Registreringsdato: 12.07.2005
Blå bog (fortsat)
Annette har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
12.07.2005 - 03.01.2019
Ejerandel: 49,6%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor ELKAR INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 21' DKK.