Peter Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1988 (35 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PM-Elektronikmontage (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -20.931' DKK MOGENS BALSLEV. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 7.601' DKK MOGENS BALSLEV. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2015-16) |
Største gæld: | 54.678' DKK MOGENS BALSLEV. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af PM-Elektronikmontage (35 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1988 i PM-Elektronikmontage (tidligere PARTS DIRECT V/PETER MORTENSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Mortensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Peter nu bestreddet i 35 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen fremstilling af andet elektrisk udstyr.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PM-Elektronikmontage
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
MOGENS BALSLEV. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2014
Registreringsdato: 26.09.2014 -
MOGENS BALSLEV. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2006
Registreringsdato: 01.09.2006 -
PARTS DIRECT V/PETER MORTENSEN (Nu: PM-Elektronikmontage) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.1988
Registreringsdato: 01.12.1988
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2006 - 26.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab