Paul Erwin Isvik
Erhvervsaktiv siden: | 20. jul. 1979 (45 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FLUGGER FARVER MALERMESTER PAUL ISVIK (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af FLUGGER FARVER MALERMESTER PAUL ISVIK (45 år 2 måneder) |
Det hele startede for flere år siden ved FLUGGER FARVER MALERMESTER PAUL ISVIK i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Paul Erwin Isvik og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Paul nu bestreddet i 45 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen farve- og tapetforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FLUGGER FARVER MALERMESTER PAUL ISVIK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
American Road Runners
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 21.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
American Road Runners
Tilknyttet som repræsentantDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021 -
KATRINEBJERGVEJ 58 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2016
Registreringsdato: 02.11.2016 -
HÅNDVÆRKERGRUPPEN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2010
Registreringsdato: 05.05.2010
Blå bog (fortsat)
Paul har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.07.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.05.1988 - 02.11.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.02.1990 - 05.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.06.1992 - 19.12.2002
Ejerandel: Intet ejerskab