Birgitte Bock
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AN 6 ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nomimind - Nordisk mindfulness v/Birgitte Bock (10 år 1 måned) |
Det begyndte for alvor dengang i 2003 i AN 6 ApS (tidligere ANFAC ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Birgitte Bock i 1 måned, inden stoppet d. 29. juli 2003.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nomimind - Nordisk mindfulness v/Birgitte Bock
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Bock Rekruttering & HR (Nu: Nomimind - Nordisk mindfulness v/Birgitte Bock) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.08.2014
Registreringsdato: 12.08.2014 -
ANFAC ApS (Nu: AN 6 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.07.2003
Registreringsdato: 29.07.2003 -
ANFAC ApS (Nu: AN 6 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2003
Registreringsdato: 01.06.2003
Blå bog (fortsat)
Birgitte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
30.11.2017 - 29.02.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.06.2003 - 29.07.2003
Ejerandel: Intet ejerskab