Lotte Ragoczy
Erhvervsaktiv siden: | 19. feb. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | UDBY VANDVÆRK I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af UDBY VANDVÆRK I/S (20 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1997 ved UDBY VANDVÆRK I/S i hvervet som Ejer. Lotte Ragoczy købte sig ind i virksomheden den 19. februar 1997 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Lotte af: Aksel Verner Schwartzbach Hansen, Christian Hansen, Poul Henry Cramer og Peter Nygaard Christiansen. Rollen som Ejer havde Lotte i 20 år 11 måneder, før fratrædelsen den 25. januar 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen vandforsyning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POWERZONE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
UDBY VANDVÆRK I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.01.2018
Registreringsdato: 25.01.2018 -
Landbrug v/Georg Michael Ragoczy & Lotte Ragoczy (Nu: Ragoczy I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015 -
POWERZONE (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2014
Registreringsdato: 01.02.2014
Blå bog (fortsat)
Lotte har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
19.02.1997 - 25.01.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.1998 - 30.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager