Per Brandt-Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1980 (43 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRANDT-MØLLER BÅDEBYGGERI (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af BRANDT-MØLLER BÅDEBYGGERI (43 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1980 ved BRANDT-MØLLER BÅDEBYGGERI i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Per Brandt-Møller og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Per nu besiddet i 43 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor reparation og vedligeholdelse af skibe og både.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRANDT-MØLLER BÅDEBYGGERI
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
DIVA ROYAL ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.04.2005
Registreringsdato: 27.04.2005 -
DIVA ROYAL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.03.1995
Registreringsdato: 29.03.1995 -
BRANDT-MØLLER BÅDEBYGGERI (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.1980
Registreringsdato: 01.10.1980
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.1980 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
29.03.1995 - 27.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab