Thomas Sønderskov Korsgaard
Erhvervsaktiv: | 1. mar. 1999 - 31. dec. 2004 |
Karrieren startede hos: | House of Shirts (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af House of Shirts (25 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1999 ved House of Shirts (tidligere TL EXPRESS V/THOMAS LARSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Sønderskov Korsgaard og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Thomas nu besiddet i 25 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen efterbehandling af tekstiler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
House of Shirts
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
SØNDERSKOV ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.05.2010
Registreringsdato: 28.05.2010 -
SØNDERSKOV ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2008
Registreringsdato: 01.04.2008 -
JSL ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2008
Registreringsdato: 14.03.2008
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.04.2008 - 28.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.07.2005 - 14.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.2004 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager