Irrenne Sidsel Peier
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1996 - 31. maj 2002 |
Karrieren startede hos: | Kiropraktisk Klinik v/Irrenne Sidsel Peier (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kiropraktisk Klinik v/Irrenne Sidsel Peier (28 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1996 hos Kiropraktisk Klinik v/Irrenne Sidsel Peier (tidligere Kiropraktisk Klinik v/Irene Jepsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Irrenne Sidsel Peier og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Irrenne nu besiddet i 28 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor kiropraktorer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kiropraktisk Klinik v/Irrenne Sidsel Peier
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
GREIFFENBERG BANDAGER I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2002
Registreringsdato: 31.05.2002 -
GREIFFENBERG BANDAGER I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.1996
Registreringsdato: 01.11.1996 -
Kiropraktisk Klinik v/Irene Jepsen (Nu: Kiropraktisk Klinik v/Irrenne Sidsel Peier) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1996
Registreringsdato: 01.01.1996
Blå bog (fortsat)
Irrenne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.1996 - 31.05.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager