Volle Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÆGERNE LULL RASTAD-VOLLE PARIDON (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af LÆGERNE LULL RASTAD-VOLLE PARIDON (16 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1989 ved LÆGERNE LULL RASTAD-VOLLE PARIDON med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Lull Rastad at Volle Østergaard stiftede LÆGERNE LULL RASTAD-VOLLE PARIDON den dag i januar 1989. Rollen som Ejer og Stifter bestred Volle i 16 år 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2005.
Virksomheden opererede indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2005.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Læge Volle Paridon (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Læge Volle Paridon (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2005
Registreringsdato: 01.07.2005 -
LÆGERNE LULL RASTAD-VOLLE PARIDON (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2005
Registreringsdato: 30.06.2005
Blå bog (fortsat)
Volle har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.2005 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1989 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Volle' netværk er Anita Bodil Pedersen.