Henrik Norman Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1993 (31 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | E-dansk (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -86' DKK RSI AB DANMARK,FILIAL AF RYSK SPRIT IMPORT AB, SVERIGE (Nu: BIBJERGGAARD, FILIAL AF SEMANT AB, SVERIGE) (2015) |
Største egenkapital: | 102' DKK RSI AB DANMARK,FILIAL AF RYSK SPRIT IMPORT AB, SVERIGE (Nu: BIBJERGGAARD, FILIAL AF SEMANT AB, SVERIGE) (2015) |
Største gæld: | 2' DKK RSI AB DANMARK,FILIAL AF RYSK SPRIT IMPORT AB, SVERIGE (Nu: BIBJERGGAARD, FILIAL AF SEMANT AB, SVERIGE) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af E-dansk (24 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1993 i E-dansk (tidligere Translingua v/Henrik N Pedersen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henrik Norman Pedersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Henrik i 24 år 4 måneder, inden stoppet d. 29. juni 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. juni 2017.
Bestyrelsesposter (1)
-
BIBJERGGAARD, FILIAL AF SEMANT AB, SVERIGE
Bestyrelsesmedlem (Filialbestyrere)Indtrådt: 08.08.2013
Tidslinje (7)
-
Translingua v/Henrik N Pedersen (Nu: E-dansk) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2017
Registreringsdato: 29.06.2017 -
RSI AB DANMARK,FILIAL AF RYSK SPRIT IMPORT AB, SVERIGE (Nu: BIBJERGGAARD, FILIAL AF SEMANT AB, SVERIGE) (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.08.2013
Registreringsdato: 08.08.2013 -
TRANSLINGUA ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.04.2003
Registreringsdato: 02.04.2003
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.1993 - 29.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.08.2000 - 02.04.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.09.2000 - 13.12.2002
Ejerandel: Intet ejerskab