Kim Christian Jessen
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1987 - 31. dec. 2004 |
Karrieren startede hos: | JESSEN DANMARK KIM CHRISTIAN JESSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af JESSEN DANMARK KIM CHRISTIAN JESSEN (37 år 5 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1987 i JESSEN DANMARK KIM CHRISTIAN JESSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Kim Christian Jessen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Kim nu bestreddet i 37 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESSEN DANMARK KIM CHRISTIAN JESSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Padborg Info/Bent Sigmer & Kim Jessen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2004
Registreringsdato: 31.12.2004 -
Padborg Info/Bent Sigmer & Kim Jessen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2002
Registreringsdato: 01.02.2002 -
JESSEN DANMARK KIM CHRISTIAN JESSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1987
Registreringsdato: 01.04.1987
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2002 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager