Jørn Alstrup
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1993 - 5. apr. 2024 |
Karrieren startede hos: | Plantasia v/Jørn Alstrup (Ejer) |
Største overskud: | 387' DKK GRØNNE DANMARK A.M.B.A. (2014) |
Største underskud: | -70' DKK GRØNNE DANMARK A.M.B.A. (2018) |
Største egenkapital: | 2.645' DKK GRØNNE DANMARK A.M.B.A. (2019) |
Største gæld: | 592' DKK GRØNNE DANMARK A.M.B.A. (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos GRØNNE DANMARK A.M.B.A. (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Plantasia v/Jørn Alstrup (31 år) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Jørn Alstrup. Den første gang Jørn var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1993 hos Plantasia v/Jørn Alstrup (tidligere BALLERUP PLANTESKOLE V/JØRN ALSTRUP) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jørn Alstrup der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jørn i 31 år, før stoppet d. 5. april 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen planteformering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. april 2024.
Tidslinje (6)
-
GRØNNE DANMARK A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
BALLERUP PLANTESKOLE V/JØRN ALSTRUP (Nu: Plantasia v/Jørn Alstrup) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024 -
Grønne Danmark Finans A/S (Nu: GRØNNE DANMARK FINANS ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2005
Registreringsdato: 02.06.2005
Blå bog (fortsat)
Jørn har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 31 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.11.2017 - 18.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
18.03.1999 - 01.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1993 - 05.04.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.03.1999 - 02.06.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørn Alstrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos GRØNNE DANMARK A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 387' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos GRØNNE DANMARK A.M.B.A. der præsenterede et underskud på 70' DKK.
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 1 måned fra 1999 til 2024 hos GRØNNE DANMARK A.M.B.A..