Hanne Sigsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEGEKÆDEN A.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Symaskinebutikken.dk (6 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2007 ved LEGEKÆDEN A.M.B.A. som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Hanne Sigsgaard i 4 år 1 måned, før fratrædelsen den 27. april 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 13. juli 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Symaskinebutikken.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Vesterport Ishus (Nu: Symaskinebutikken.dk) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.03.2018
Registreringsdato: 23.03.2018 -
LEGEKÆDEN A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2011
Registreringsdato: 27.04.2011 -
LEGEKÆDEN A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2007
Registreringsdato: 20.03.2007
Blå bog (fortsat)
Hanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2007 - 27.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab