Anja Gram
Erhvervsaktiv: | 23. feb. 1996 - 10. nov. 2010 |
Karrieren startede hos: | Illustrator Anja Gram (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Illustrator Anja Gram (28 år 7 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1996 ved Illustrator Anja Gram (tidligere FIRMA ANJA GRAM) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Anja Gram og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Anja nu besiddet i 28 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden fremstillingsvirksomhed i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Illustrator Anja Gram
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Oscar elsker Mollie I/S v/A Gram og Fie Mille Lavsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.11.2010
Registreringsdato: 10.11.2010 -
Oscar elsker Mollie I/S v/A Gram og Fie Mille Lavsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.09.2007
Registreringsdato: 09.09.2007 -
FIRMA ANJA GRAM (Nu: Illustrator Anja Gram) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.02.1996
Registreringsdato: 23.02.1996
Blå bog (fortsat)
Anja har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.02.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
09.09.2007 - 10.11.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager