Niels Uffe Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 1979 (45 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | EL-INSTALLATØR NIELS UFFE JØRGENSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af EL-INSTALLATØR NIELS UFFE JØRGENSEN (28 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for flere år siden ved EL-INSTALLATØR NIELS UFFE JØRGENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Niels Uffe Jørgensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Niels i 28 år 9 måneder, før stoppet den 31. marts 2008.
Virksomheden opererede indenfor el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2008.
Tidslinje (6)
-
Malmose Vindmøllelaug I/S, Mølle I (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009 -
I/S ULLERSLEV MØLLELAUG (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008 -
EL-INSTALLATØR NIELS UFFE JØRGENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2008
Registreringsdato: 31.03.2008
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.05.2000 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1986 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
28.06.1979 - 31.03.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Peter Wagner Mollerup.