Preben Rasmussen
Karrieren startede hos: | FARVEHUSET V/PREBEN RASMUSSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.951' DKK ApS KBUS 8 NR. 1401 (2021-22) |
Største underskud: | -2.057' DKK ULLA OG PREBEN RASMUSSEN HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 6.332' DKK ApS KBUS 8 NR. 1401 (2022-23) |
Største gæld: | 9.957' DKK BORGERSTIFTELSENS FOND FOR TIDLIGERE SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE BORGERE I ROSKILDE KOMMUNE ELLER DERES ENKER (2017) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos FARVEHUSET ApS (2022) |
Karrieren som leder begyndte for alvor for mange år siden hos FARVEHUSET V/PREBEN RASMUSSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Preben Rasmussen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Preben i 31 år 10 måneder, inden stoppet den 30. september 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor farve- og tapetforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS KBUS 8 NR. 1401
Ejerandel: 100% -
ULLA OG PREBEN RASMUSSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MRTR HOLDING ApS
Via ULLA OG PREBEN RASMUSSEN HOLDING ApS -
FARVEHUSET ApS
Via MRTR HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
MRTR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2021 -
FARVEHUSET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2021 -
ApS KBUS 8 NR. 1401
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.1985 -
ULLA OG PREBEN RASMUSSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
BORGERSTIFTELSENS FOND FOR TIDLIGERE SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE BORGERE I ROSKILDE KOMMUNE ELLER DERES ENKER (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022 -
FARVEHUSET ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.06.2021
Registreringsdato: 11.06.2021 -
MRTR HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.06.2021
Registreringsdato: 11.06.2021
Blå bog (fortsat)
Preben har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 55 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.05.2018 - Stadig aktiv
Direktør
11.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
07.06.1985 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.11.2019 - 11.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2009 - 17.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
30.11.2000 - 27.10.2015
Direktør
30.11.2000 - Stadig aktiv
Ejer
28.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Preben Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ULLA OG PREBEN RASMUSSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -82' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet MRTR HOLDING ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Preben Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ApS KBUS 8 NR. 1401 fremviste et overskud på 2.951' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ULLA OG PREBEN RASMUSSEN HOLDING ApS fremviste et underskud på 2.057' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 396' DKK (ApS KBUS 8 NR. 1401).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.094' DKK (FARVEHUSET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 6.332' DKK (ApS KBUS 8 NR. 1401).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.726' DKK (FARVEHUSET ApS).