Carl Anton Aggerbo
Erhvervsaktiv siden: | 7. aug. 1990 (34 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | INTERTECHNIC ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Carl Aggerbo (32 år 11 måneder) |
Det hele startede i 1990 ved INTERTECHNIC ApS (tidligere ERIK AGGERBO ApS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Carl Anton Aggerbo i 6 år 5 måneder, før stoppet den 20. januar 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. juni 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Carl Aggerbo
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
SKOVDYRKERFORENINGEN MIDTJYLLAND (Nu: SKOVDYRKERFORENINGEN MIDTJYLLAND A.M.B.A.)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2004
Registreringsdato: 06.10.2004 -
SKOVDYRKERFORENINGEN MIDTJYLLAND (Nu: SKOVDYRKERFORENINGEN MIDTJYLLAND A.M.B.A.)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2000
Registreringsdato: 11.10.2000 -
ERIK AGGERBO ApS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA (Nu: INTERTECHNIC ApS) (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.1997
Registreringsdato: 10.06.1997
Blå bog (fortsat)
Carl har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.10.2000 - 06.10.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.08.1990 - 10.06.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er Michael Hans Boldreel Sørensen.