Henrik Leo Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 1988 (36 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK ENTREPRISE SERVICE V/HENRIK LEO LAURSEN (Ejer) |
Største overskud: | 283' DKK SECUYOU ApS (2020) |
Største underskud: | -1.117' DKK SECUYOU ApS (2018) |
Største egenkapital: | 2.256' DKK SECUYOU ApS (2022) |
Største gæld: | 3.322' DKK SECUYOU ApS (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SECUYOU ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af NIKOL A/S (23 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1988 hos DANSK ENTREPRISE SERVICE V/HENRIK LEO LAURSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Henrik Leo Laursen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Henrik i 11 år 5 måneder, inden stoppet den 30. november 1999.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. november 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Leo Laursen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SECUYOU ApS
Via Leo Laursen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Leo Laursen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2021
Tidslinje (15)
-
NIKOL A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.02.2023
Registreringsdato: 10.02.2023 -
Leo Laursen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.11.2021
Registreringsdato: 12.11.2021 -
Leo Laursen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.11.2021
Registreringsdato: 12.11.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
12.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.01.1999 - 16.12.2020
Direktør
01.01.1999 - 16.12.2020
Reel ejer
15.06.1999 - 10.02.2023
Ejer
01.01.2015 - 10.02.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.12.2004 - 16.12.2020
Reel ejer
01.01.2006 - 04.10.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.04.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2012 - 31.01.2019
Reel ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,5% -
Stifter og Ejer
01.12.1994 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Leo Laursen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Leo Laursen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 643' DKK. Igennem sit holdingselskab Leo Laursen Holding ApS har Henrik dermed også ejerandele i SECUYOU ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Henrik Leo Laursen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor SECUYOU ApS fremviste et overskud på 283' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor SECUYOU ApS fremviste et underskud på 1.117' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 455' DKK (SECUYOU ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.854' DKK (SECUYOU ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 643' DKK (Leo Laursen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jens Ove Albertsen.