Susan Jessien
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2004 (20 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kontorfællesskabet Vestergade 48H (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kontorfællesskabet Vestergade 48H (5 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2004 hos Kontorfællesskabet Vestergade 48H med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Klaus Kristian Ellehauge, HANS BJERREGAARD RÅDGIVNING ApS, Jette Lund Nielsen, Mogens Knudsen at Susan Jessien stiftede Kontorfællesskabet Vestergade 48H den dag i maj 2004. Titlen som Ejer og Stifter bestred Susan i 5 år 3 måneder, før stoppet d. 30. august 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2012.
Tidslinje (4)
-
Konsulent Susan Jessien (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 06.07.2018
Registreringsdato: 06.07.2018 -
Konsulent Susan Jessien (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.03.2017
Registreringsdato: 15.03.2017 -
Kontorfællesskabet Vestergade 48H (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.08.2009
Registreringsdato: 30.08.2009
Blå bog (fortsat)
Susan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2018 - 20.10.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2018 - 29.09.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
15.03.2017 - 06.07.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2004 - 30.08.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Susan' netværk er Jason Cuong Minh Pham.