Den Fælleskommunale Feriefond
CVR: 15231475 FON Stiftet 01.01.1989 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
Den Fælleskommunale FeriefondSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer15231475
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Svend Aage Bilde
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBoy Christian Wind
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJørgen Sthen Hansen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMonika Larsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnna Klokker
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePer Markvard Jensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (6)
Branche: 683120 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.Dato: 17.11.2017Registreringsdato: 21.11.2017Ændrede branche Se tidslinje (6)
Branche: 853260 Legater og fonde med velgørende formålDato: 03.02.2000Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?